TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
824 x 30 = ? işlemini kısa yoldan yapmak için aşağıdakilerden hangisini yaparız?

A
824'ü 10 ile çarparız.
B
824'ü 2'ye böleriz.
C
30'u 2'ye böleriz.
D
824'ü 3 ile çarparız.
Soru 2

12 x 100 = 1200

1200 ÷ 2 = 600

Yukarıda kısa yoldan yapılışı verilen çarpma işlemi hangisidir?  

 

A
12 x 50
B
12 x 100
C
12 x 10
D
12 x 25
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
320 X 10 = 3200
B
102 X 1000 = 102 000
C
184 X 100 = 1 840
D
128 X 100=12 800
Soru 4
73 x 3000 =? işleminin sonucu hangisidir?  

 

A
21 900
B
219
C
2190
D
219 000
Soru 5
140 x 70 =? işleminin sonucu hangisidir?

A
1400
B
98 000
C
980
D
9800
Soru 6
521 x 400=? işleminin sonucu hangisidir?

A
2 084 000
B
208 400
C
2084
D
20840
Soru 7

40 x 100 = 4000

4000 ÷ 4 = 1000

Yukarıda kısa yoldan yapılışı verilen işlem hangisidir?

A
20 x 50
B
50 x 25
C
40 x 50
D
40 x 25
Soru 8
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlış yapılmıştır?

A
87X1000=87000
B
45X10=450
C
56X100=5600
D
325X100=3250
Soru 9
105 x 5000=? işleminin sonucu hangisidir?

A
525
B
52 500
C
525 000
D
5 250
Soru 10
18 x 25 = işlemini kısa yoldan yaparken aşağıdakilerden hangisini yaparız?

A
1800 ÷ 2
B
18 x 100
C
100 ÷ 2
D
100 ÷ 4
Soru 11
14 x 5 = ? işlemini kısa yoldan yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmayız?

A
10 ÷ 2 = 5
B
14 x 10 = 140
C
140 ÷ 2 = 70
D
14 ÷ 2 = 7
Soru 12
812 x 200=? işleminin sonucu hangisidir?

A
162 4
B
162 400
C
1 624 000
D
162 40
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön